Henrik Bo Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1987 (37 år) |
Karrieren startede hos: | ION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.748' DKK CSJ ODENSE ApS (Nu: MØRDRUP INVEST ApS) (2023) |
Største underskud: | -19.546' DKK IPVISION A/S (Nu: DSTNY A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 96.065' DKK CSJ ODENSE ApS (Nu: MØRDRUP INVEST ApS) (2023) |
Største gæld: | 82.113' DKK IPVISION A/S (Nu: DSTNY A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 188 årsværk hos DANSK UDDANNELSES CENTER A/S (Nu: DEKRA A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MØRDRUP INVEST ApS (26 år 8 måneder) |
Seed: 1953139358
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1987 i ION A/S (tidligere A/S PSE NR. 2398) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Bo Jacobsen i 6 år 5 måneder, inden stoppet d. 9. februar 1994.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med elektroniske komponenter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 9. februar 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MØRDRUP INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BJ INVEST MØRDRUP ApS
Via MØRDRUP INVEST ApS -
Soft Invest Holding ApS
Via BJ INVEST MØRDRUP ApS -
BPM Micro ApS
Via Soft Invest Holding ApS -
BWC ApS
Via MØRDRUP INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
MØRDRUP INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2004 -
BJ INVEST MØRDRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (49)
-
NORDIC BEAUTY COMPANY ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
HOSC Distribution ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
NORDIC BEAUTY COMPANY ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.10.2023
Registreringsdato: 20.10.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
31.12.1997 - Stadig aktiv
Direktør
31.03.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.03.2013 - 18.04.2024
Direktør
22.10.2014 - 20.10.2023
Bestyrelsesmedlem
20.10.2023 - 24.04.2024
Reel ejer
19.04.2024 - 24.04.2024
Ejerandel: 32,33% -
Bestyrelsesmedlem
29.08.2023 - 17.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
19.12.2018 - 28.02.2023
Reel ejer
30.06.2022 - 28.02.2023
Ejerandel: 33,33%
Henrik Bo Jacobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i NORDIC BEAUTY COMPANY ApS der præsenterede et overskud på 19.177' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i IPVISION A/S (Nu: DSTNY A/S) der præsenterede et underskud på 15.284' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 4 måneder fra 2004 til 2012 hos LOTTIE HENCKEL HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 27.748' DKK (CSJ ODENSE ApS (Nu: MØRDRUP INVEST ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.546' DKK (IPVISION A/S (Nu: DSTNY A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 96.065' DKK (CSJ ODENSE ApS (Nu: MØRDRUP INVEST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -4.040' DKK (BWC ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Kåre Bo Jacobsen.