Kent Wolfsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1979 (44 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.017' DKK LUNDENS HANDELSHUS A/S (2015) |
Største underskud: | -1.408' DKK KUNST OG RAMMER ApS (Nu: Anpartsselskabet af 17. august 2023) (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.624' DKK LUNDENS HANDELSHUS A/S (2018) |
Største gæld: | 7.954' DKK NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS (44 år 8 måneder) |
Seed: 1005692133
Det startede for nu meget længe siden i NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS i rollen som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør har Kent Wolfsen nu bestreddet i 44 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor kunsthandel og gallerivirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 som viste et overskud på 82' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS
Ejerandel: 100% -
BTS AALBORG INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
artwolfsen ApS
Via NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS -
Frans Smit Studio
Via NORDJYSK KUNSTFORLAG ApSIkke offentliggjort -
Judith Ernst
Via NORDJYSK KUNSTFORLAG ApSIkke offentliggjort -
Edward Willes
Via NORDJYSK KUNSTFORLAG ApSIkke offentliggjort -
Stewart Swan Visual Artist
Via NORDJYSK KUNSTFORLAG ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (3)
-
NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.1979 -
BTS AALBORG INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2005 -
artwolfsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2024
Tidslinje (15)
-
artwolfsen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
KUNST OG RAMMER ApS (Nu: Anpartsselskabet af 17. august 2023)
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020 -
LUNDENS HANDELSHUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2018
Registreringsdato: 03.06.2018
Blå bog (fortsat)
Kent har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.08.2018 - Stadig aktiv
Direktør
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.12.1979 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.04.2002 - 21.12.2020
Reel ejer
01.04.2011 - 13.12.2020
Reel ejer
14.12.2020 - 08.02.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
15.06.1998 - 03.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS kunne fremvise et overskud på 2.673' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor BTS AALBORG INVEST ApS kunne fremvise et underskud på 92' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 459' DKK (artwolfsen ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 219' DKK (LUNDENS HANDELSHUS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.457' DKK (NORDJYSK KUNSTFORLAG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 217' DKK (artwolfsen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kent' netværk er Frans Smit Studio.