Susanne Munch
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 1985 (39 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | PIMU INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 64.777' DKK MR HOLDING. ÅRHUS A/S (Nu: MR HOLDING, ÅRHUS A/S) (2023-24) |
Største underskud: | -33.462' DKK LÆSØ LAKS A/S (Nu: DANISH SALMON A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 66.361' DKK MR HOLDING. ÅRHUS A/S (Nu: MR HOLDING, ÅRHUS A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 238.026' DKK LÆSØ LAKS A/S (Nu: DANISH SALMON A/S) (2023-24) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos BORUM INDUSTRI A/S (Nu: BORUM A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MEDIPURE SCANDINAVIA A/S (35 år 4 måneder) |
Seed: 1744689084
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1985 ved PIMU INVEST A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Munch i 8 år 8 måneder, før stoppet den 15. oktober 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. november 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MEDIPURE INVEST A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MEDIPURE SCANDINAVIA A/S
Via MEDIPURE INVEST A/S -
BIOFUEL DENMARK ApS
Via MEDIPURE INVEST A/S
Direktørposter (2)
-
MEDIPURE SCANDINAVIA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.1989 -
MEDIPURE INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2006
Bestyrelsesposter (3)
-
STIMULI INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.1995 -
MEDIPURE SCANDINAVIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.1989 -
MEDIPURE INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.09.2006
Tidslinje (24)
-
DANISH SALMON SLAGTERI ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2019
Registreringsdato: 14.01.2019 -
LÆSØ LAKS A/S (Nu: DANISH SALMON A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2019
Registreringsdato: 14.01.2019 -
BIOETHANOL DENMARK ApS (Nu: BIOFUEL DENMARK ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2017
Registreringsdato: 06.10.2017
Blå bog (fortsat)
Susanne har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
04.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.06.1989 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2014 - 14.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.01.2011 - 14.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.11.2016 - 29.05.2017
Bestyrelsesmedlem
30.05.2017 - 06.10.2017
Ejer
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via MEDIPURE INVEST A/S
Susanne Munch er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MEDIPURE INVEST A/S (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.615' DKK. Gennem holdingselskabet MEDIPURE INVEST A/S har Susanne derfor også andele i MEDIPURE SCANDINAVIA A/S (100%) og BIOFUEL DENMARK ApS (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Susanne Munch, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Susanne Munch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved STIMULI INVEST A/S der præsenterede et overskud på 16.999' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved LÆSØ LAKS A/S (Nu: DANISH SALMON A/S) der præsenterede et underskud på 33.462' DKK.
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 35 år 4 måneder fra 1989 til i dag hos MEDIPURE SCANDINAVIA A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 64.777' DKK (MR HOLDING. ÅRHUS A/S (Nu: MR HOLDING, ÅRHUS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.243' DKK (BORUM INDUSTRI A/S (Nu: BORUM A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 66.361' DKK (MR HOLDING. ÅRHUS A/S (Nu: MR HOLDING, ÅRHUS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4' DKK (BIOETHANOL DENMARK ApS (Nu: BIOFUEL DENMARK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Ole Munch.