Poul-Georg Jertrum
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 1979 (45 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | 1. JANUAR 1992 PADBORG A/S (Direktør) |
Største overskud: | 41.583' DKK K.E. CHRISTENSEN A/S (Nu: Catena Bavnevej A/S) (2021) |
Største underskud: | -2.911' DKK K.E. CHRISTENSEN A/S (Nu: Catena Bavnevej A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 68.458' DKK K.E. CHRISTENSEN A/S (Nu: Catena Bavnevej A/S) (2021) |
Største gæld: | 78.819' DKK K.E. CHRISTENSEN A/S (Nu: Catena Bavnevej A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos TURISTBÅD ÅRØ A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af 1. JANUAR 1992 PADBORG A/S (12 år 8 måneder) |
Seed: 1001112167
Det startede for alvor for nu meget længe siden i 1. JANUAR 1992 PADBORG A/S (tidligere DANISH TRANSPORT ENGINEERING AND CONSULTING LTD. A/S) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Poul-Georg Jertrum i 12 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 10. januar 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. februar 1994.
Repræsentant (1)
-
Seniorandelsboligforeningen Lyøparken
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.07.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND FOR TURISTSEJLADS PÅ HADERSLEV FJORD
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.01.2014 -
TURISTBÅD ÅRØ A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.10.2023
Tidslinje (13)
-
TURISTBÅD ÅRØ A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.2023
Registreringsdato: 17.10.2023 -
Seniorandelsboligforeningen Lyøparken
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.07.2023
Registreringsdato: 17.07.2023 -
FONDEN OPUS HADERSLEV IVÆRKSÆTTERPARK (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2014
Registreringsdato: 14.01.2014
Blå bog (fortsat)
Poul-Georg har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
17.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2011 - 14.01.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.08.1997 - 16.09.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.789' DKK (TURISTBÅD ÅRØ A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 67.187' DKK (K.E. CHRISTENSEN A/S (Nu: Catena Bavnevej A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.315' DKK (DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND FOR TURISTSEJLADS PÅ HADERSLEV FJORD).
En af de forbindelser som går igen i Poul-Georg' netværk er Claus Wilhelm Witt.