Kenneth Ancker Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CITYVAGT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.381' DKK K/S FALKENSEE (2019) |
Største underskud: | -3.431' DKK HOLDINGSELSKABET AF 1. JULI 2004 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 23.693' DKK K/S FALKENSEE (2019) |
Største gæld: | 63.563' DKK K/S FALKENSEE (2019) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos PRINTRONIC ApS (Nu: TOPMANAGEMENT ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af TOPMANAGEMENT ApS (33 år 1 måned) |
Seed: 448812652
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1990 i CITYVAGT ApS (tidligere ADR NR. 1738 ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kenneth Ancker Jørgensen i 2 år 6 måneder, inden stoppet d. 29. januar 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. maj 1995.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1. JULI 2004 ApS
Ejerandel: 100% -
TOPMANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100% -
Handelsvirksomheden Top-Service og udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TOP INVEST ApS
Via HOLDINGSELSKABET AF 1. JULI 2004 ApS -
KOMPLEMENTAR FALKENSEE ApS
Via TOP INVEST ApS -
K/S FALKENSEE
Via KOMPLEMENTAR FALKENSEE ApS
Direktørposter (4)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1. JULI 2004 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2004 -
TOP INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2004 -
TOPMANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.1991 -
KOMPLEMENTAR FALKENSEE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S FALKENSEE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.05.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
Ejendommen Usserød Kongevej 108B (Nu: Handelsvirksomheden Top-Service og udlejning) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
KOMPLEMENTAR FALKENSEE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.05.2010
Registreringsdato: 27.05.2010 -
K/S FALKENSEE (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2010
Registreringsdato: 27.05.2010
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.04.2004 - Stadig aktiv
Direktør
06.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.08.1991 - Stadig aktiv
Ejer
19.03.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
06.12.2004 - Stadig aktiv
Direktør
27.05.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.11.2018 - 07.03.2019
Reel ejer
08.03.2019 - 07.04.2020
Reel ejer
08.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
06.12.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.05.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.11.2018 - 07.03.2019
Reel ejer
08.03.2019 - 07.04.2020
Reel ejer
08.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kenneth Ancker Jørgensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• HOLDINGSELSKABET AF 1. JULI 2004 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.135' DKK.
• KOMPLEMENTAR FALKENSEE ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.135' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Kenneth Ancker Jørgensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor K/S FALKENSEE fremviste et overskud på 23.381' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HOLDINGSELSKABET AF 1. JULI 2004 ApS fremviste et underskud på 3.431' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.154' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 1. JULI 2004 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.163' DKK (TOP INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -222' DKK (K/S FALKENSEE).