Jesper Bodilsen Lindgaard
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 14. MAJ 1993 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.741' DKK DOMIS EJENDOMME III A/S (Nu: PHIGUS EJENDOMME II A/S) (2016) |
Største underskud: | -11.948' DKK LINDGAARD HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 79.814' DKK LINDGAARD HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 115.497' DKK Domis Voldbjergvej A/S (2016) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos BUTIK ONAT ApS (Nu: BARDRAM LUFT-TEKNIK A/S) (2022) |
Seed: 1657360736
Det startede for alvor for nu meget længe siden i AKTIESELSKABET AF 14. MAJ 1993 (tidligere D. DANIELSENS TØMMERHANDEL A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Bodilsen Lindgaard i 56 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 21. september 2015.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 399' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JBL CONSULT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
Domis Voldbjergvej A/S
Via JBL CONSULT ApS -
Domis Voldbjergvej Bolig ApS
Via Domis Voldbjergvej A/S -
Lindgaard Family ApS
Via JBL CONSULT ApS -
Bangs Gård Holding ApS
Via Lindgaard Family ApS -
BANGS GÅRD A/S
Via Bangs Gård Holding ApS -
Kongensgade Holding ApS
Via BANGS GÅRD A/S -
Kongensgade 88-90 Komplementar ApS
Via Kongensgade Holding ApS -
Kongensgade 88-90 P/S
Via Kongensgade 88-90 Komplementar ApS -
TE Bangs Gård ApS
Via BANGS GÅRD A/S
Direktørposter (2)
-
JBL CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2004 -
Lindgaard Family ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Domis Voldbjergvej A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2016
Ejendomme (4)
Tidslinje (32)
-
JBL Consult II ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
JBL CONSULT ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
JBL Consult II ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 65 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.03.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JBL CONSULT ApS -
Direktør
14.03.2024 - 04.04.2024
Ejer
15.03.2024 - 04.04.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2004 - 04.02.2004
Ejer
05.02.2004 - 03.04.2024
Reel ejer og Direktør
05.02.2004 - Stadig aktiv
Ejer
04.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
25.01.2012 - 20.12.2019
Ejerandel: 50%
Jesper Bodilsen Lindgaard er desuden indehaver af holdingselskabet Lindgaard Family ApS (99% ejerskab). Gennem holdingselskabet Lindgaard Family ApS ejes der også andele i Bangs Gård Holding ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jesper Bodilsen Lindgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor JBL CONSULT ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.232' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor P&J HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 69' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.619' DKK (LINDGAARD HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.359' DKK (DOMIS EJENDOMME III A/S (Nu: PHIGUS EJENDOMME II A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 70.803' DKK (LINDGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.177' DKK (BUTIK ONAT ApS (Nu: BARDRAM LUFT-TEKNIK A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Jens Møller Boeriis.