Nira Hove
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1988 (35 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | N.H. 88 ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DEN SELVEJENDE INSTITUTION RØDDINGLUND (6 år 10 måneder) |
Seed: 1466991132
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 ved N.H. 88 ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 3573) som Direktør. Rollen som Direktør havde Nira Hove i 4 år 9 måneder, før fratrædelsen den 13. august 1993.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor rejsebureauer, turarrangerende. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. november 1995.
Tidslinje (4)
-
VICH 4714 A/S (Nu: HOLIDAY REJSER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.1999
Registreringsdato: 26.01.1999 -
VICH 4714 A/S (Nu: HOLIDAY REJSER A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.1997
Registreringsdato: 22.01.1997 -
ApS KBUS 8 NR. 3573 (Nu: N.H. 88 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.08.1993
Registreringsdato: 13.08.1993
Blå bog (fortsat)
Nira har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.01.1997 - 26.01.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.1988 - 13.08.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Nira' netværk er Peter Hove.