Hans Bleshøy
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 1983 (41 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HB Skive Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.042' DKK OPTOMETRISTERNE RASMUSSEN & BLESHØY ApS (Nu: HB Skive Holding ApS) (2018-19) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.456' DKK OPTOMETRISTERNE RASMUSSEN & BLESHØY ApS (Nu: HB Skive Holding ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 2.168' DKK Bleshøy Optometri ApS (Nu: Breinholdt Bleshøy ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Bleshøy Optometri ApS (Nu: Breinholdt Bleshøy ApS) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af HB Skive Holding ApS (41 år 3 måneder) |
Seed: 1860367551
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1983 hos HB Skive Holding ApS (tidligere KNUD RASMUSSEN OG SØN, SKIVE OPTOMETRISKE SYNSPLEJEKLINIK ApS) med titlen som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør har Hans Bleshøy nu bestreddet i 41 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 175' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HB Skive Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HB Skive Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.1983
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Bleshøy Optometri ApS (Nu: Breinholdt Bleshøy ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
Bleshøy Optometri ApS (Nu: Breinholdt Bleshøy ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2018
Registreringsdato: 27.09.2018 -
OPTOMETRISTERNE RASMUSSEN & BLESHØY ApS (Nu: HB Skive Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.06.1983 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
27.09.2018 - 01.10.2023
Ejerandel: 50%
Hans Bleshøy er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HB Skive Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 2.394' DKK. Igennem holdingselskabet HB Skive Holding ApS har Hans derfor også ejerandele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Hans Bleshøy, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor OPTOMETRISTERNE RASMUSSEN & BLESHØY ApS (Nu: HB Skive Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.042' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 523' DKK (Bleshøy Optometri ApS (Nu: Breinholdt Bleshøy ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.394' DKK (OPTOMETRISTERNE RASMUSSEN & BLESHØY ApS (Nu: HB Skive Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 944' DKK (Bleshøy Optometri ApS (Nu: Breinholdt Bleshøy ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Paul Breinholdt Heinrichsen.