Jesper Lauritsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LAURITZ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.451' DKK Tonny Lauritsen I ApS (2019) |
Største underskud: | -2.288' DKK T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: LAURITZ A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 57.798' DKK J. OG J. LAURITSEN ApS (2022) |
Største gæld: | 20.131' DKK T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: LAURITZ A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: LAURITZ A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LAURITZ A/S (48 år 9 måneder) |
Seed: 1631265419
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for længe siden i LAURITZ A/S (tidligere T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Jesper Lauritsen nu besiddet i 48 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 2.288' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. OG J. LAURITSEN ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
LAURITZ A/S
Via J. OG J. LAURITSEN ApS -
Tonny Lauritsen I ApS
Via LAURITZ A/S -
FJERNVARMEFORSYNINGSSELSKABET ECKERSBERGSGADE 33 ApS
Via Tonny Lauritsen I ApS -
FJERNVARMEFORSYNINGSSELSKABET ECKERSBERGSGADE 31 ApS
Via Tonny Lauritsen I ApS
Direktørposter (2)
-
LAURITZ A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.1975 -
J. OG J. LAURITSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.1986
Bestyrelsesposter (1)
-
LAURITZ A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.1975
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Tonny Lauritsen I ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2019
Registreringsdato: 30.01.2019 -
ApS KBIL 9 NR. 1542 (Nu: DANSK ERHVERVSEJENDOMME I ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.12.2015
Registreringsdato: 30.12.2015 -
A/S PSE 14 NR. 1144 (Nu: CONTRALO CONTAINER. TRANSPORT & LOGISTIC A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.1992
Registreringsdato: 30.11.1992
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
02.01.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.12.1975 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.01.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
30.01.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.01.2020 - 06.04.2022
Reel ejer
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.01.1988 - 30.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1988 - 30.11.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Tonny Lauritsen I ApS fremviste et overskud på 5.451' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: LAURITZ A/S) fremviste et underskud på 2.288' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 653' DKK (Tonny Lauritsen I ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.288' DKK (T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: LAURITZ A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.876' DKK (J. OG J. LAURITSEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.822' DKK (Tonny Lauritsen I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Jane Lauritsen.