Jane Lauritsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LAURITZ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.451' DKK Tonny Lauritsen I ApS (2019) |
Største underskud: | -2.288' DKK T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: LAURITZ A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 57.798' DKK J. OG J. LAURITSEN ApS (2022) |
Største gæld: | 20.131' DKK T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: LAURITZ A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: LAURITZ A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af LAURITZ A/S (48 år 9 måneder) |
Seed: 728990243
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu meget længe siden i LAURITZ A/S (tidligere T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jane Lauritsen i 23 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 16. juni 1999.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 2.288' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. OG J. LAURITSEN ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
LAURITZ A/S
Via J. OG J. LAURITSEN ApS -
Tonny Lauritsen I ApS
Via LAURITZ A/S -
FJERNVARMEFORSYNINGSSELSKABET ECKERSBERGSGADE 33 ApS
Via Tonny Lauritsen I ApS -
FJERNVARMEFORSYNINGSSELSKABET ECKERSBERGSGADE 31 ApS
Via Tonny Lauritsen I ApS
Direktørposter (2)
-
LAURITZ A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.1975 -
J. OG J. LAURITSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.1986
Tidslinje (7)
-
ApS KBIL 9 NR. 1542 (Nu: DANSK ERHVERVSEJENDOMME I ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.12.2015
Registreringsdato: 30.12.2015 -
T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: LAURITZ A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.1999
Registreringsdato: 16.06.1999 -
ApS KBIL 9 NR. 1542 (Nu: DANSK ERHVERVSEJENDOMME I ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.1988
Registreringsdato: 01.01.1988
Blå bog (fortsat)
Jane har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
02.01.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
15.01.2020 - 06.04.2022
Reel ejer
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.01.1988 - 30.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.1975 - 16.06.1999
Direktør
19.12.1975 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.01.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor J. OG J. LAURITSEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.677' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: LAURITZ A/S) kunne offentliggøre et underskud på 2.288' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 653' DKK (Tonny Lauritsen I ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.288' DKK (T. LAURITSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: LAURITZ A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.876' DKK (J. OG J. LAURITSEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.822' DKK (Tonny Lauritsen I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jane' netværk er Jesper Lauritsen.