Niels Ørskov Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ORSKOV FOODS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.339' DKK NØC HOLDING ApS (2013-14) |
Største underskud: | -21.945' DKK ORSKOV FOODS A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 237.458' DKK NØC HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 286.953' DKK ORSKOV FOODS A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 333 årsværk hos NØC HOLDING ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ORSKOV FOODS A/S (34 år 8 måneder) |
Seed: 225453307
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1990 hos ORSKOV FOODS A/S (tidligere A/S PSE 38 NR. 1157) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Niels Ørskov Christensen nu bestreddet i 34 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med frugt og grøntsager. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 21.945' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rubenlund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Rubenlund Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
NØC HOLDING ApS
Via Rubenlund Holding ApS -
TØC HOLDING ApS
Via NØC HOLDING ApS -
Orskov Foods Holding ApS
Via NØC HOLDING ApS -
ORSKOV FOODS A/S
Via Orskov Foods Holding ApS -
ØRSKOVS FRUGTPLANTAGE ApS
Via ORSKOV FOODS A/S -
Ådalens Frugtplantage ApS
Via ORSKOV FOODS A/S -
ØRSKOV EJENDOM A/S
Via Orskov Foods Holding ApS
Direktørposter (5)
-
Orskov Foods Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2022 -
TØC HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2022 -
ØRSKOVS FRUGTPLANTAGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2003 -
NØC HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2022 -
Rubenlund Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
ØRSKOVS FRUGTPLANTAGE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.11.2022 -
LUNDEBORG HAVN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.07.2021
Tidslinje (34)
-
NØC Holding 2 ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
Rubenlund Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
NØC Holding 2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
09.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
31.12.2019 - Stadig aktiv
Direktør
02.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.02.2023 - 09.02.2023
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
27.04.2002 - 30.05.2019
Ejer
31.05.2019 - 07.02.2023
Reel ejer
31.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør
10.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Niels Ørskov Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rubenlund Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 68.548' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne TØC HOLDING ApS (33,33%) samt Orskov Foods Holding ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Niels Ørskov Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor NØC HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 22.339' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ØRSKOV / ØRBÆK HOLDING ApS (Nu: Orskov Foods Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 19.020' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Anne Caroline Ørskov Ragone.