Finn Jørgen Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1990 (34 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BROEN AF 01.05.90 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 323' DKK ApS KBUS 17 NR. 2025 (Nu: TGA. ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -823' DKK JENSEN EN GROS ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 3.161' DKK JENSEN EN GROS ApS (2019-20) |
Største gæld: | 3.588' DKK ApS KBUS 17 NR. 2023 (Nu: P.S. VALBY ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LISA JENSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENSEN EN GROS ApS (34 år 1 måned) |
Seed: 2020657429
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1990 i BROEN AF 01.05.90 ApS (tidligere BROEN ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Finn Jørgen Jensen i 18 år 7 måneder, inden stoppet d. 6. december 2008.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENSEN EN GROS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TGA. ApS
Via JENSEN EN GROS ApS
Direktørposter (2)
-
JENSEN EN GROS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.1990 -
TGA. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
LISA JENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
P.S. VALBY ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2019
Registreringsdato: 20.12.2019 -
BROEN ApS (Nu: BROEN AF 01.05.90 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.12.2008
Registreringsdato: 06.12.2008 -
SR-JENSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.10.2007
Registreringsdato: 23.10.2007
Blå bog (fortsat)
Finn har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.06.2002 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.12.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.08.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.06.2002 - 20.12.2019
Direktør
01.07.2002 - 20.12.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.05.1990 - 06.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ApS KBUS 17 NR. 2025 (Nu: TGA. ApS) fremviste et overskud på 323' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor JENSEN EN GROS ApS fremviste et underskud på 823' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Lisa Edel Jensen.