Jens Brønden
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 1984 (40 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | M P Q 1 - ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Direktør af DEN SELVEJENDE INSTITUTION ATUAGAGDLIUTIT/GRØNLANDSPOSTEN (15 år) |
Seed: 947684739
Det startede for alvor en dag i 1984 i M P Q 1 - ApS (tidligere NUUK TV ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Brønden i 7 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 17. juli 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. marts 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tusas' v/Jens Brønden
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Tusas' v/Jens Brønden (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION ATUAGAGDLIUTIT/GRØNLANDSPOSTEN
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2004
Registreringsdato: 31.12.2004 -
NUUK TV ApS (Nu: M P Q 1 - ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.07.1991
Registreringsdato: 17.07.1991
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
03.12.1989 - 31.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.1984 - 17.07.1991
Ejerandel: Intet ejerskab