Åge Vind
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRANS-ALKO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 32.098' DKK FRIDA FORSIKRING AGENTUR A/S (2020) |
Største underskud: | -94.899' DKK S37 Holding ApS (Nu: Frida HoldCo ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 111.796' DKK S37 Holding ApS (Nu: Frida HoldCo ApS) (2021) |
Største gæld: | 126.611' DKK S37 Holding ApS (Nu: Frida HoldCo ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S TYSK EJENDOMSINVEST XIX (28 år 9 måneder) |
Seed: 148275332
Det begyndte den dag i 1984 ved TRANS-ALKO A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Åge Vind i 11 år 11 måneder, før fratrædelsen den 2. januar 1996.
Nu opererer virksomheden indenfor oplagrings- og pakhusvirksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 1.066' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SKOMAGERGADE 32. 1999 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
ENGESØ ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S SKOMAGERGADE 32. ROSKILDE
Via SKOMAGERGADE 32. 1999 ApS -
Hark Invest ApS
Via ENGESØ ApS
Direktørposter (1)
-
ENGESØ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (44)
-
S37 Holding ApS (Nu: Frida HoldCo ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2023
Registreringsdato: 03.10.2023 -
Vindies ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2023
Registreringsdato: 16.05.2023 -
Vindies ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2023
Registreringsdato: 16.05.2023
Blå bog (fortsat)
Åge har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
28.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2018 - 03.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.05.2016 - 16.05.2023
Ejerandel: 57,6%
Åge Vind er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ENGESØ ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -2.222' DKK. Gennem sit holdingselskab ENGESØ ApS har Åge dermed også andele i Hark Invest ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Åge Vind, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Vindies ApS landede et overskud på 17.415' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Vindies ApS landede et underskud på 27.530' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14' DKK (SKOMAGERGADE 32. 1999 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.171' DKK (K/S SKOMAGERGADE 32. ROSKILDE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.636' DKK (WATAGAME INVEST ApS (Nu: Momio ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -12.535' DKK (Vindies ApS).
En af de forbindelser som går igen i Åge' netværk er Jørgen Agerbro Jessen.