Claus Storm Lernø
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 1978 (46 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Claus Lernø A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.576' DKK CENTERFORENINGEN CITY 2 (2020) |
Største underskud: | -947' DKK SABA HOLDING A/S (Nu: Claus Lernø Holding A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 11.044' DKK SABA HOLDING A/S (Nu: Claus Lernø Holding A/S) (2016) |
Største gæld: | 3.753' DKK ECCO CITY 2 ApS (Nu: Byg Gilleleje ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos SABA SKO A/S (Nu: Claus Lernø A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Claus Lernø A/S (46 år 3 måneder) |
Seed: 1113243854
Karrieren som leder startede for alvor for flere år siden ved Claus Lernø A/S (tidligere SABA SKO ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Claus Storm Lernø i 21 år 5 måneder, før stoppet den 25. november 1999.
I dag arbejder virksomheden med skotøjsforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 171' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Pilegaarden
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Claus Lernø Holding A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Claus Lernø A/S
Via Claus Lernø Holding A/S -
KARINS KØRESKOLE ApS
Via Claus Lernø Holding A/S -
Byg Gilleleje ApS
Via Claus Lernø Holding A/S -
SHOES A/S
Via Claus Lernø Holding A/S -
Lærervej ApS
Via Claus Lernø Holding A/S
Direktørposter (6)
-
Lærervej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2018 -
Claus Lernø Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2007 -
SHOES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2007 -
KARINS KØRESKOLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.2006 -
Byg Gilleleje ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2007 -
Claus Lernø A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.1978
Bestyrelsesposter (3)
-
Claus Lernø Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2007 -
SHOES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2007 -
Claus Lernø A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
MOTORBIKEEUROPE A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.12.2019
Registreringsdato: 05.12.2019 -
MOTORBIKEEUROPE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2019
Registreringsdato: 05.12.2019 -
Lærervej ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2018
Registreringsdato: 06.09.2018
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
06.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
30.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
18.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Claus Storm Lernø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Claus Lernø Holding A/S (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.262' DKK. Igennem holdingselskabet Claus Lernø Holding A/S har Claus derfor også ejerandele i Claus Lernø A/S (100%), KARINS KØRESKOLE ApS (100%), Byg Gilleleje ApS (100%), SHOES A/S (100%) og Lærervej ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Claus Storm Lernø, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor SABA SKO A/S (Nu: Claus Lernø A/S) kunne offentliggøre et overskud på 866' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor SABA HOLDING A/S (Nu: Claus Lernø Holding A/S) kunne offentliggøre et underskud på 947' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 449' DKK (Lærervej ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 202' DKK (DGS CITY 2 A/S (Nu: SHOES A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.262' DKK (SABA HOLDING A/S (Nu: Claus Lernø Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7' DKK (ECCO CITY 2 ApS (Nu: Byg Gilleleje ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Bjørn Schwartzbach.