Kim Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1990 (33 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LAMPEFEBER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.128' DKK LAMPEFEBER A/S (2020-21) |
Største underskud: | -1.372' DKK LAMPEFEBER A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 15.364' DKK CLESSIDRA HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.373' DKK LAMPEFEBER A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos LAMPEFEBER A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LAMPEFEBER A/S (33 år 11 måneder) |
Seed: 513780568
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1990 i LAMPEFEBER A/S (tidligere VICH 2571 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Kim Sørensen nu bestreddet i 33 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 2.346' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CLESSIDRA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LAMPEFEBER A/S
Via CLESSIDRA HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LAMPEFEBER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1990 -
CLESSIDRA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
LAMPEFEBER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.1990
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
CLESSIDRA HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.06.2014
Registreringsdato: 27.06.2014 -
CLESSIDRA HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.12.2008
Registreringsdato: 17.12.2008 -
CLESSIDRA HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.12.2008
Registreringsdato: 17.12.2008
Blå bog (fortsat)
Kim har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.12.2008 - Stadig aktiv
Ejer
27.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.1990 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.12.2004 - 17.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CLESSIDRA HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15.364' DKK. Igennem holdingselskabet CLESSIDRA HOLDING ApS har Kim derfor også ejerandele i LAMPEFEBER A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kim Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor LAMPEFEBER A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.128' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor LAMPEFEBER A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.372' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Henrik Højgaard Hermansen.