Ole Kielmann Hansen
Karrieren startede hos: | AIR GREENLAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 331.327' DKK ROYAL GREENLAND A/S (2019) |
Største underskud: | -334.952' DKK ROYAL GREENLAND A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.828.928' DKK ROYAL GREENLAND A/S (2023) |
Største gæld: | 4.134.472' DKK ROYAL GREENLAND A/S (2023) |
Seed: 535085816
Karrieren som leder startede for flere år siden ved AIR GREENLAND A/S (tidligere GRØNLANDSFLY A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Kielmann Hansen i 32 år 6 måneder, før stoppet den 1. juni 1993.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ruteflyvning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 82.634' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
EJENDOMSKONTORET IGDLO ApS
Ejerandel: 100% -
PLUSI ApS
Ejerandel: 100% -
PLUSI EJENDOMME ApS
Ejerandel: 100% -
Casa Mi ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (4)
-
Casa Mi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2022 -
EJENDOMSKONTORET IGDLO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2014 -
PLUSI EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2017 -
PLUSI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2010
Bestyrelsesposter (2)
-
PLUSI ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.08.2017 -
WeThink Nordic ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2023
Tidslinje (48)
-
WeThink Nordic ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Casa Mi ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.03.2022
Registreringsdato: 09.03.2022 -
Casa Mi ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.03.2022
Registreringsdato: 09.03.2022
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 59 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
09.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
05.12.2014 - 31.07.2017
Direktør
05.12.2014 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.08.2017 - 01.08.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
08.11.2013 - 01.08.2017
Ejer
01.04.2017 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
21.01.2010 - 31.07.2017
Direktør
21.01.2010 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Ole Kielmann Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved PLUSI ApS der præsenterede et overskud på 57' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved PLUSI ApS der præsenterede et underskud på 486' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 6 måneder fra 1960 til 1993 hos AIR GREENLAND A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 165.391' DKK (TELE GREENLAND A/S (Nu: Tusass A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 334.952' DKK (ROYAL GREENLAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.828.928' DKK (ROYAL GREENLAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -573' DKK (PLUSI ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Cuno Møller Jensen.