Brian Guldbæk Holst
Erhvervsaktiv siden: | 13. aug. 1976 (48 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TAASTRUP FINANS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.993' DKK TAG A/S (2021-22) |
Største underskud: | -1.010' DKK TIMEASSURANCE A/S FORSIKRINGSMÆGLERSELSKAB (Nu: TimePension A/S Pensionsmægler) (2015-16) |
Største egenkapital: | 19.424' DKK TIMERISK FORSIKRINGSMÆGLERSELSKAB A/S (Nu: TimeRisk A/S Forsikringsmægler) (2021-22) |
Største gæld: | 36.372' DKK K/S ERHVERVSCENTER LINDHOLM. NØRRESUNDBY (Nu: K/S ERHVERVSCENTER LINDHOLM, NØRRESUNDBY) (2018) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos TIMERISK FORSIKRINGSMÆGLERSELSKAB A/S (Nu: TimeRisk A/S Forsikringsmægler) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TAASTRUP FINANS ApS (27 år 11 måneder) |
Seed: 571610466
Karrieren i erhvervslivet begyndte for længe siden i TAASTRUP FINANS ApS (tidligere TÅSTRUP REVISIONSKONTOR ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Brian Guldbæk Holst i 27 år 11 måneder, inden stoppet d. 10. august 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SVG 3 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
SOLHART GRUPPEN APS
Via SVG 3 ApS -
NEXT A/S
Via SOLHART GRUPPEN APS -
TIMESOLUTIONS A/S
Via NEXT A/S -
EasySkat A/S
Via NEXT A/S -
TIMECOMPUTER A/S
Via SOLHART GRUPPEN APS -
TIMEPARTNER ApS
Via SOLHART GRUPPEN APS -
SG PARTNER ApS
Via SOLHART GRUPPEN APS -
TIMETAX-MOMS A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via SG PARTNER ApS -
TIMEADVISOR ApS
Via SG PARTNER ApS -
TimeAdministration ApS
Via SG PARTNER ApS -
TAG A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via SG PARTNER ApS
Direktørposter (1)
-
SVG 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
TimeAdministration ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.11.2021
Tidslinje (53)
-
TIMETAX-MOMS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
TAG A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
SPIDS Group ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023
Blå bog (fortsat)
Brian har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer og Direktør
11.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2021 - 24.04.2024
Ejer
30.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via SG PARTNER ApS -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2012 - 08.03.2020
Bestyrelsesmedlem
09.03.2020 - 24.04.2024
Ejer
30.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via SG PARTNER ApS -
Stifter og Ejer
25.05.2023 - 01.10.2023
Ejerandel: 100%
Brian Guldbæk Holst er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SVG 3 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9.089' DKK. Gennem sit holdingselskab SVG 3 ApS har Brian dermed også andele i SOLHART GRUPPEN APS (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Brian Guldbæk Holst, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Brian Guldbæk Holst har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i TAG A/S der præsenterede et overskud på 21.993' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i TIMEASSURANCE A/S FORSIKRINGSMÆGLERSELSKAB (Nu: TimePension A/S Pensionsmægler) der præsenterede et underskud på 1.010' DKK.
Brian har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 11 måneder fra 1976 til 2004 hos TAASTRUP FINANS ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.473' DKK (TIMEASSURANCE A/S FORSIKRINGSMÆGLERSELSKAB (Nu: TimePension A/S Pensionsmægler)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 89' DKK (TIMETAX-MOMS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.089' DKK (SVG 3 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 12' DKK (TimePension A/S Pensionsagentvirksomhed (Nu: Asetas A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Sven Arne Pedersen.