Morten Holm
Karrieren startede hos: | B & H EJENDOMME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.140' DKK BUCH & HOLM A/S (2020-21) |
Største underskud: | -3.009' DKK TENAK AFRICA ApS (Nu: TENAK LabMarket ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 36.283' DKK MOHO ApS (Nu: Moho Holding 1 ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 26.941' DKK VB METAL A/S (Nu: MOHO Works A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos VB METAL A/S (Nu: MOHO Works A/S) (2019-20) |
Seed: 385817476
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved B & H EJENDOMME A/S (tidligere BUCH & HOLM A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Morten Holm i 73 år 1 måned, før fratrædelsen den 7. januar 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. januar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Moho Holding 1 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
MH MEDARBEJDERSELSKABET ApS
Via Moho Holding 1 ApS -
TENAK A/S
Via MH MEDARBEJDERSELSKABET ApS -
TENAK LabMarket ApS
Via MH MEDARBEJDERSELSKABET ApS -
MOHO Group ApS
Via Moho Holding 1 ApS -
Moho Holding 2 ApS
Via Moho Holding 1 ApS -
Moho Holding 3 ApS
Via Moho Holding 2 ApS -
MOHO Works A/S
Via Moho Holding 3 ApS -
MOHO EJENDOMME ApS
Via Moho Holding 3 ApS -
Nordic Lab ApS
Via Moho Holding 3 ApS -
COMWALL SOLUTIONS ApS
Via Moho Holding 1 ApS
Direktørposter (9)
-
MOHO Works A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2013 -
TENAK LabMarket ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2012 -
MOHO Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2016 -
COMWALL SOLUTIONS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2010 -
Moho Holding 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.1997 -
Nordic Lab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2016 -
Moho Holding 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2023 -
MH MEDARBEJDERSELSKABET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2012 -
Moho Holding 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
MOHO Works A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2013 -
TENAK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
Moho Holding 3 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.06.2023
Registreringsdato: 09.06.2023 -
Moho Holding 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023 -
Nordic Lab IVS (Nu: Selskabet af 12.03.2015 IVS)
Fratrådt som direktørDato: 17.06.2022
Registreringsdato: 17.06.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 88 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
18.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Reel ejer
31.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 93% -
Reel ejer og Direktør
21.03.1997 - Stadig aktiv
Ejer
23.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.06.2023 - 12.06.2023
Direktør
09.06.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Morten Holm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Moho Holding 1 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 36.283' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne MH MEDARBEJDERSELSKABET ApS (30%), Moho Holding 3 ApS (10%) og Moho Holding 2 ApS (10%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Morten Holm, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor MOHO ApS (Nu: Moho Holding 1 ApS) fremviste et overskud på 4.189' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor TENAK AFRICA ApS (Nu: TENAK LabMarket ApS) fremviste et underskud på 3.009' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 12.436' DKK (BUCH & HOLM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3.009' DKK (TENAK AFRICA ApS (Nu: TENAK LabMarket ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 36.283' DKK (MOHO ApS (Nu: Moho Holding 1 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.489' DKK (TENAK AFRICA ApS (Nu: TENAK LabMarket ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Carina Braid Wulff Holm.