Niels Johannesen
Erhvervsaktiv siden: | 17. sep. 1991 (33 år) |
Karrieren startede hos: | DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - UDDANNELSESHUSET I FREDERICIA (Direktør) |
Største overskud: | 4.195' DKK AKTIV FERIEBY. SKÆRBÆK ApS (2022) |
Største underskud: | -2.601' DKK FONDEN SØNDERBORG KONCERTSAL (Nu: FONDEN KONCERTSALEN ALSION) (2021) |
Største egenkapital: | 97.960' DKK FONDEN SØNDERBORG KONCERTSAL (Nu: FONDEN KONCERTSALEN ALSION) (2014) |
Største gæld: | 23.237' DKK AKTIV FERIEBY. SKÆRBÆK ApS (2020) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos OKM A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS (14 år 1 måned) |
Seed: 1016952783
Det hele begyndte den dag i 1991 hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - UDDANNELSESHUSET I FREDERICIA i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Niels Johannesen i 10 måneder, inden stoppet den 31. juli 1992.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. april 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
TVED Consult ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Green City Tønder A/S
Via TVED Consult ApS
Direktørposter (3)
-
AKTIV FERIEBY. SKÆRBÆK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2014 -
EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2013 -
TVED Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
BREDEBRO EJENDOMSSELSKAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.09.2020 -
SPAREKASSEN BREDEBRO
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 28.08.2020 -
Green City Tønder A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.10.2017 -
AKTIV FERIEBY. SKÆRBÆK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
OKHOLM LIGHTING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023 -
OKM A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022 -
BREDEBRO EJENDOMSSELSKAB A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2020
Registreringsdato: 21.09.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
29.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
19.10.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Johannesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos AKTIV FERIEBY. SKÆRBÆK ApS der præsenterede et overskud på 4.195' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos OKM A/S der præsenterede et underskud på 893' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 4 måneder fra 2014 til i dag hos AKTIV FERIEBY. SKÆRBÆK ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.190' DKK (AKTIV FERIEBY. SKÆRBÆK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.556' DKK (FONDEN SØNDERBORG KONCERTSAL (Nu: FONDEN KONCERTSALEN ALSION)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 80.926' DKK (FONDEN SØNDERBORG KONCERTSAL (Nu: FONDEN KONCERTSALEN ALSION)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 129' DKK (BREDEBRO EJENDOMSSELSKAB A/S).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Hans Gotfred Schmidt.