Peter Deichmann
Erhvervsaktiv siden: | 31. jan. 1981 (43 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MØLLERS K-MARKED. ApS (Direktør) |
Største overskud: | 268' DKK GRIFFIN PEOPLE ApS (2017) |
Største underskud: | -167' DKK GRIFFIN PEOPLE ApS (2020) |
Største egenkapital: | 538' DKK GRIFFIN PEOPLE HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 828' DKK GRIFFIN PEOPLE ApS (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos D-GROUP ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af D-GROUP ApS (21 år 8 måneder) |
Seed: 1736807436
Det startede for alvor en dag i 1981 hos MØLLERS K-MARKED. ApS (tidligere ANLÆGSGARTNERE DEICHMANN OG SØN ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Peter Deichmann i 13 år 9 måneder, før stoppet d. 22. november 1994.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor supermarkeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. august 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
D-GROUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GRIFFIN PEOPLE HOLDING ApS
Via D-GROUP ApS -
GRIFFIN PEOPLE ApS
Via GRIFFIN PEOPLE HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
GRIFFIN PEOPLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2011 -
GRIFFIN PEOPLE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2011 -
D-GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Danish-African Trade IVS
Fratrådt som direktørDato: 13.03.2018
Registreringsdato: 13.03.2018 -
TripleZero IVS
Fratrådt som direktørDato: 13.03.2018
Registreringsdato: 13.03.2018 -
Danish-African Trade IVS
Tilknyttet som direktørDato: 07.10.2016
Registreringsdato: 07.10.2016
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
29.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via GRIFFIN PEOPLE HOLDING ApS -
Direktør
13.09.2011 - Stadig aktiv
Ejer
12.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via D-GROUP ApS -
Stifter og Direktør
30.12.2002 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.10.2016 - 13.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.04.2016 - 13.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor GRIFFIN PEOPLE ApS kunne offentliggøre et overskud på 268' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor GRIFFIN PEOPLE ApS kunne offentliggøre et underskud på 167' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 197' DKK (D-GROUP ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 118' DKK (GRIFFIN PEOPLE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 216' DKK (D-GROUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 93' DKK (GRIFFIN PEOPLE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Unternehmensberatung Wolfgang Pfizenmaier.