Arne Gillin
Karrieren startede hos: | HINDSGAUL MANNEQUINS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 124.803' DKK M&E BIOTECH A/S (Nu: AFFITECH A/S) (2020) |
Største underskud: | -81.572' DKK M&E BIOTECH A/S (Nu: AFFITECH A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 487.193' DKK DAVIONICS A/S (Nu: STRATEGIC INVESTMENTS A/S) (2023) |
Største gæld: | 393.049' DKK HABRO-EDINBURGH, INTERNATIONAL KOMMANDITAKTIESELSKAB (2015) |
Flest årsværk: | 70 årsværk hos ULTRASONIC PROCESSING SYSTEMS ApS (Nu: IRD Fuel Cells A/S) (2023) |
Seed: 1454770600
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for nu mange år siden hos HINDSGAUL MANNEQUINS A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Arne Gillin i 57 år 4 måneder, før stoppet d. 15. maj 2001.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
PROXIMA INTERNATIONAL ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Habro-UK Ejendomsopsparing 1 Komplementar ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-50
Ejerandel: 5-9.99% -
I/S Maglesø Skov
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
ANNISSE NORD ApS
Via PROXIMA INTERNATIONAL ApS -
BALLAST WATER MONITORING A/S
Via PROXIMA INTERNATIONAL ApS -
HA2K ApS
Via PROXIMA INTERNATIONAL ApS -
FP25 ApS
Via PROXIMA INTERNATIONAL ApS -
K/S Habro-UK Ejendomsopsparing 1
Via Habro-UK Ejendomsopsparing 1 Komplementar ApS -
K/S HABRO-EDINBURGH, INTERNATIONAL
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-50 -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-54
Via K/S HABRO-EDINBURGH, INTERNATIONAL -
HABRO-EDINBURGH, INTERNATIONAL KOMMANDITAKTIESELSKAB
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-54
Direktørposter (5)
-
Ejendomsselskabet af 17. august 1983 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2020 -
PROXIMA INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.1978 -
ANNISSE NORD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2020 -
HA2K ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2017 -
FP25 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2018
Bestyrelsesposter (8)
-
Habro-UK Ejendomsopsparing 1 Komplementar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2015 -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-50
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2013 -
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-54
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2013 -
K/S Habro-UK Ejendomsopsparing 1
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2015 -
K/S HABRO-EDINBURGH, INTERNATIONAL
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2013 -
HABRO-EDINBURGH, INTERNATIONAL KOMMANDITAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2013 -
ANNISSE NORD ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2020 -
BALLAST WATER MONITORING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.06.2016
Tidslinje (107)
-
SB3 I/S
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
SB3 I/S
Tilknyttet som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
K/S DUISBURG (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022
Blå bog (fortsat)
Arne har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 80 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.02.2020 - Stadig aktiv
Ejer
23.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
30.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via PROXIMA INTERNATIONAL ApS -
Ejer
31.12.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
31.12.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Arne Gillin har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos K/S HABRO-EDINBURGH, INTERNATIONAL der præsenterede et overskud på 70.175' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos K/S HABRO-EDINBURGH, INTERNATIONAL der præsenterede et underskud på 29.862' DKK.
Arne har i alt siddet i bestyrelsen hos 45 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 57 år 4 måneder fra 1944 til 2001 hos HINDSGAUL MANNEQUINS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 43.296' DKK (DAVIONICS A/S (Nu: STRATEGIC INVESTMENTS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 31.517' DKK (Haslevgade A/S (Nu: Haslevgade ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 487.193' DKK (DAVIONICS A/S (Nu: STRATEGIC INVESTMENTS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.054' DKK (Ejendomsselskabet af 17. august 1983 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Julie Marie Gillin.