Elsebeth Schur
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1986 (38 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BECK GLOBAL CONSULTING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.872' DKK BETHE INVEST ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.979' DKK BETHE INVEST ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 30.225' DKK BETHE INVEST ApS (2013-14) |
Største gæld: | 8.239' DKK BETHE INVEST ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BETHE INVEST ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af BETHE INVEST ApS (20 år 8 måneder) |
Seed: 540241809
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1986 hos BECK GLOBAL CONSULTING ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR.1745) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Elsebeth Schur i 7 år 9 måneder, inden stoppet den 25. april 1994.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med fotografiske og optiske artikler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 1.989' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BETHE INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ejendomsselskabet Boholte, Køge A/S
Via BETHE INVEST ApS -
Ejendomsselskabet Stensballe A/S
Via BETHE INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
BETHE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2004
Tidslinje (14)
-
BDS INDUSTRIINVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2018
Registreringsdato: 13.06.2018 -
KONSUL AXEL SCHUR OG HUSTRUS MINDEFOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2016
Registreringsdato: 18.04.2016 -
BDS INDUSTRIINVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2015
Registreringsdato: 09.06.2015
Blå bog (fortsat)
Elsebeth har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.06.2015 - 13.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2013 - 18.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.01.2004 - 18.12.2008
Direktør
06.01.2004 - Stadig aktiv
Ejer
18.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.04.1999 - 06.01.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.01.1997 - 12.06.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Elsebeth Schur er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BETHE INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 26.143' DKK. Igennem sit holdingselskab BETHE INVEST ApS har Elsebeth dermed også ejerandele i Ejendomsselskabet Boholte, Køge A/S (10-14.99%) samt Ejendomsselskabet Stensballe A/S (5-9.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Elsebeth Schur, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Elsebeth Schur har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos KONSUL AXEL SCHUR OG HUSTRUS MINDEFOND der præsenterede et overskud på 2.715' DKK.
Elsebeth har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 1986 til 1994 hos BECK GLOBAL CONSULTING ApS.
En af de forbindelser som går igen i Elsebeth' netværk er Steen Sandgaard.