Lars Bang
Erhvervsaktiv siden: | 4. dec. 1987 (36 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | O.B. HOLDING. AABENRAA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.289.000' DKK H. LUNDBECK A/S (2018) |
Største underskud: | -7.006.000' DKK H. LUNDBECK A/S (2015) |
Største egenkapital: | 22.045.000' DKK H. LUNDBECK A/S (2023) |
Største gæld: | 2.204.532' DKK Claudio BidCo A/S (Nu: Claudio HoldCo A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 798 årsværk hos FERTIN PHARMA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af O.B. HOLDING. AABENRAA ApS (32 år 10 måneder) |
Seed: 1637487415
Det startede i 1987 ved O.B. HOLDING. AABENRAA ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Bang i 32 år 10 måneder, før stoppet den 19. oktober 2020.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 253' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. september 2022.
Direktørposter (1)
-
H. LUNDBECK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (39)
-
O.B. HOLDING. AABENRAA ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.09.2022
Registreringsdato: 20.09.2022 -
O.B. HOLDING. AABENRAA ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2022
Registreringsdato: 20.09.2022 -
Claudio HoldCo A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2021
Registreringsdato: 15.09.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.12.1987 - 19.10.2020
Ejer
10.10.2019 - 20.09.2022
Bestyrelsesmedlem
28.10.2020 - 20.09.2022
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
17.01.2017 - 15.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.01.2017 - 15.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2003 - 15.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.03.2018 - 20.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Bang har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved Project Ottilia P/S (Nu: Oxygen PropCo P/S) der præsenterede et overskud på 241.618' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved Claudio BidCo A/S (Nu: Claudio HoldCo A/S) der præsenterede et underskud på 106.358' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 10 måneder fra 1987 til 2020 hos O.B. HOLDING. AABENRAA ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.993.000' DKK (H. LUNDBECK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 268.508' DKK (Claudio BidCo A/S (Nu: Claudio HoldCo A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.045.000' DKK (H. LUNDBECK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.535' DKK (LUNDBECK PHARMA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jacob Tolstrup.