Lars Kokfelt
Karrieren startede hos: | NEFA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.017' DKK SKATERTOWN ApS (2022-23) |
Største underskud: | -538' DKK AKTIESELSKABET "CYKLELYGTE- OG TØRELEMENTFABRIKEN NEFA" (Nu: NEFA A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 3.688' DKK AKTIESELSKABET "CYKLELYGTE- OG TØRELEMENTFABRIKEN NEFA" (Nu: NEFA A/S) (2021) |
Største gæld: | 3.788' DKK SKATERTOWN ApS (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SKATERTOWN ApS (2023-24) |
Seed: 1617124784
Karrieren I Danmark startede for flere år siden ved NEFA A/S (tidligere AKTIESELSKABET "CYKLELYGTE- OG TØRELEMENTFABRIKEN NEFA") i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Lars Kokfelt i 73 år 1 måned, før stoppet den 20. december 1995.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 som viste et overskud på 369' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skatertown Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SKATERTOWN ApS
Via Skatertown Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SKATERTOWN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2000 -
Skatertown Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
NEFA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
SKATERTOWN ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.08.2021
Registreringsdato: 29.08.2021 -
Skatertown Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.08.2021
Registreringsdato: 29.08.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 101 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
03.11.1922 - 20.12.1995
Bestyrelsesmedlem
03.11.1922 - 05.02.2017
Bestyrelsesmedlem
13.07.2021 - 31.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2000 - Stadig aktiv
Direktør
25.04.2000 - Stadig aktiv
Ejer
13.08.2021 - 29.08.2021
Reel ejer
13.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
29.07.1996 - 16.05.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Kokfelt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Skatertown Holding ApS (ejer lige nu 51%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 621' DKK. Gennem holdingselskabet Skatertown Holding ApS har Lars derfor også andele i SKATERTOWN ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Kokfelt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor SKATERTOWN ApS kunne fremvise et overskud på 1.017' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SKATERTOWN ApS kunne fremvise et underskud på 198' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 852' DKK (SKATERTOWN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 22' DKK (Skatertown Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.417' DKK (AKTIESELSKABET "CYKLELYGTE- OG TØRELEMENTFABRIKEN NEFA" (Nu: NEFA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 621' DKK (Skatertown Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Anne Mette Kokfelt.