Dorte Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCHJØLIN TRYK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.657' DKK DANTRYK-HURUP A/S (Nu: DANTRYK EJENDOMME A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -3.467' DKK DANTRYK-HURUP A/S (Nu: DANTRYK EJENDOMME A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 27.749' DKK DANTRYK-HURUP A/S (Nu: DANTRYK EJENDOMME A/S) (2014-15) |
Største gæld: | 28.018' DKK MERCO PRINT A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos Dantryk A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af D.E. HOLDING HURUP A/S (18 år 9 måneder) |
Seed: 1986867259
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1999 ved SCHJØLIN TRYK A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Dorte Eriksen i 2 måneder, før fratrædelsen den 1. marts 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden trykning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 8. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
D.E. HOLDING HURUP A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Dantryk A/S
Via D.E. HOLDING HURUP A/S -
PRINFO HOLDING A/S
Via Dantryk A/S -
PrinfoDenmark A/S
Via PRINFO HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
D.E. HOLDING HURUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2005
Bestyrelsesposter (2)
-
Dantryk A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2015 -
D.E. HOLDING HURUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
MERCO PRINT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2021
Registreringsdato: 20.05.2021 -
R & JJA HOLDING HURUP A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.03.2021
Registreringsdato: 29.03.2021 -
R & JJA HOLDING HURUP A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.03.2021
Registreringsdato: 29.03.2021
Blå bog (fortsat)
Dorte har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
08.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.02.2015 - 07.01.2020
Bestyrelsesmedlem
24.02.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.01.2020 - 25.01.2021
Reel ejer
26.01.2021 - 19.05.2021
Reel ejer
20.05.2021 - 02.07.2021
Reel ejer
03.07.2021 - 24.01.2024
Reel ejer
25.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,61% -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2006 - 20.05.2021
Reel ejer
13.09.2019 - 01.06.2021
Ejerandel: 18,17% -
Ejer
01.09.2019 - 31.05.2021
Ejerandel: 24% -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2015 - 03.11.2020
Direktør
18.09.2020 - 03.11.2020
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.11.2020 - 29.03.2021
Ejer
28.01.2021 - 29.03.2021
Ejerandel: 50-66.65%
Dorte Eriksen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved DANTRYK-HURUP A/S (Nu: DANTRYK EJENDOMME A/S) der præsenterede et overskud på 1.657' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved DANTRYK-HURUP A/S (Nu: DANTRYK EJENDOMME A/S) der præsenterede et underskud på 3.467' DKK.
Dorte har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 9 måneder fra 2005 til i dag hos D.E. HOLDING HURUP A/S.
En af de forbindelser som går igen i Dorte' netværk er Peter Hilmer Andersen.