Claus Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1997 (27 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.883' DKK REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -15.187' DKK B. Hougård Holding ApS (Nu: HOUGAARD SMV RÅDGIVNING ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 15.174' DKK K/S FRENCHGATE (2015) |
Største gæld: | 44.652' DKK K/S FRENCHGATE (2014) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos JWS - REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af CP STENBJERGGAARD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (27 år 1 måned) |
Seed: 2020606417
Det begyndte den dag i 1997 i REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (tidligere REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Claus Jensen i 2 år 8 måneder, inden stoppet d. 4. januar 2000.
I dag opererer virksomheden indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 1.103' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CP STENBJERGGAARD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100% -
FRENCHGATE KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CCH 2 2024 ApS
Via CP STENBJERGGAARD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKABNyt selskab -
K/S FRENCHGATE
Via FRENCHGATE KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (2)
-
CP STENBJERGGAARD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.1997 -
CCH 2 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2024
Tidslinje (31)
-
CCH 2 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
JWS REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
JWS REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB)
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
12.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Direktør
21.08.1997 - Stadig aktiv
Ejer
31.08.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.11.2013 - 08.04.2024
Direktør
15.01.2014 - 01.04.2023
Bestyrelsesmedlem
15.01.2014 - 08.04.2024
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
12.12.2001 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.03.2008 - 09.11.2022
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor JWS - REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB) landede et overskud på 2.668' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S FRENCHGATE landede et underskud på 7.230' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.121' DKK (AAEN & CO. STATSAUTORISERET REVISORER A/S (Nu: AAEN & CO. ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 15.187' DKK (B. Hougård Holding ApS (Nu: HOUGAARD SMV RÅDGIVNING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.800' DKK (K/S FRENCHGATE).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.206' DKK (B. Hougård Holding ApS (Nu: HOUGAARD SMV RÅDGIVNING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Michael Rindom Krogsgaard.