Marcus Niklaus
Erhvervsaktiv siden: | 3. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORSIKRINGSSELSKABET SEB LIV III A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 168.615' DKK FORSIKRINGSSELSKABET SEB LINK A/S (Nu: Danica Administration A/S) (2018) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 175.898' DKK FORSIKRINGSSELSKABET SEB LINK A/S (Nu: Danica Administration A/S) (2017) |
Største gæld: | 224.871' DKK FORSIKRINGSSELSKABET SEB LINK A/S (Nu: Danica Administration A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 247 årsværk hos FORSIKRINGSSELSKABET SEB LINK A/S (Nu: Danica Administration A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Danica Pensionsforsikring A/S (8 år) |
Seed: 444150966
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2009 ved FORSIKRINGSSELSKABET SEB LIV III A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Marcus Niklaus i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen den 11. juli 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor livsforsikring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 11. juli 2011.
Bestyrelsesposter (1)
-
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 22.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
SEB ADMINISTRATION A/S (Nu: Danica Administration A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2019
Registreringsdato: 12.03.2019 -
SEB PENSIONSFORSIKRING A/S (Nu: Danica Pensionsforsikring A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2019
Registreringsdato: 12.03.2019
Blå bog (fortsat)
Marcus har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
23.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2009 - 24.04.2017
Bestyrelsesmedlem
25.04.2017 - 12.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2009 - 24.04.2017
Bestyrelsesmedlem
25.04.2017 - 12.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2009 - 11.07.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Marcus Niklaus har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved FORSIKRINGSSELSKABET SEB LINK A/S (Nu: Danica Administration A/S) der præsenterede et overskud på 168.615' DKK.
Marcus har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år fra 2009 til 2017 hos Danica Pensionsforsikring A/S.
En af de forbindelser som går igen i Marcus' netværk er Ulla Jensen.