Lars Elsborg
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 1991 (33 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anpartsselskabet af 27.04.17 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 88.001' DKK SPORT24 A/S (Nu: SPORT 24 A/S) (2021) |
Største underskud: | -47.388' DKK INTERSPORT ODENSE A/S (Nu: OBI SPORT A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 233.545' DKK LØVBJERG SUPERMARKED A/S (2023) |
Største gæld: | 351.331' DKK SPORT24 A/S (Nu: SPORT 24 A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af G Sport Danmark A/S (8 år 4 måneder) |
Seed: 1339528641
Det hele begyndte den dag i 1991 hos Anpartsselskabet af 27.04.17 (tidligere INTERSPORT RIBE ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Elsborg i 7 år 4 måneder, inden stoppet den 22. oktober 1998.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et underskud på 177' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Maxspiration ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (5)
-
SPORT24 KBH A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2021 -
G Sport Danmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2016 -
SPORT 24 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2021 -
HSHOP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2021 -
Maxspiration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
HUBERTUSHUSET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2024 -
LØVBJERG SUPERMARKED A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (40)
-
HUBERTUSHUSET A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
BRANDS4KIDS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.08.2022
Registreringsdato: 11.08.2022 -
BRANDS4KIDS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2021
Registreringsdato: 21.05.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SPORT24 A/S (Nu: SPORT 24 A/S) landede et overskud på 88.001' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor SPORTIGAN DANMARK F.M.B.A. (Nu: Spg Danmark F.M.B.A.) landede et underskud på 14.150' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 42.648' DKK (SPORT24 A/S (Nu: SPORT 24 A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 47.388' DKK (INTERSPORT ODENSE A/S (Nu: OBI SPORT A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 233.545' DKK (LØVBJERG SUPERMARKED A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.857' DKK (ØNSKEBØRN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Thomas Jakob Bøgild-jakobsen.