John Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 13. aug. 1976 (48 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TAASTRUP FINANS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.993' DKK TAG A/S (2021-22) |
Største underskud: | -1.578' DKK RRC KARTUDLEJNING ApS (Nu: ROSKILDE RACING CENTER ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 17.233' DKK TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (2014-15) |
Største gæld: | 50.143' DKK TimeVision Assets A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 67 årsværk hos TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TAASTRUP FINANS ApS (27 år 11 måneder) |
Seed: 2095706043
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu meget længe siden i TAASTRUP FINANS ApS (tidligere TÅSTRUP REVISIONSKONTOR ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred John Hansen i 27 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 10. august 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JBJP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
SOLHART GRUPPEN APS
Via JBJP ApS -
NEXT A/S
Via SOLHART GRUPPEN APS -
TIMESOLUTIONS A/S
Via NEXT A/S -
EasySkat A/S
Via NEXT A/S -
TIMECOMPUTER A/S
Via SOLHART GRUPPEN APS -
TIMEPARTNER ApS
Via SOLHART GRUPPEN APS -
SG PARTNER ApS
Via SOLHART GRUPPEN APS -
TIMETAX-MOMS A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via SG PARTNER ApS -
TIMEADVISOR ApS
Via SG PARTNER ApS -
TimeAdministration ApS
Via SG PARTNER ApS -
TAG A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via SG PARTNER ApS
Direktørposter (1)
-
JBJP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2014
Bestyrelsesposter (4)
-
NEXT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2012 -
TIMESOLUTIONS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.01.2018 -
TIMEADVISOR ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.03.2009 -
TimeAdministration ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.11.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (84)
-
TIMETAX-MOMS A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
TIME LEARNING A/S (Nu: TIMETAX-MOMS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
TAG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024
Blå bog (fortsat)
John har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.11.2021 - Stadig aktiv
Ejer
02.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via SG PARTNER ApS -
Bestyrelsesmedlem
22.01.2018 - Stadig aktiv
Ejer
21.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via NEXT A/S -
Ejer og Direktør
11.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via SOLHART GRUPPEN APS -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2009 - Stadig aktiv
Ejer
28.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via SG PARTNER ApS
John Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JBJP ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.824' DKK. Igennem holdingselskabet JBJP ApS har John derfor også ejerandele i SOLHART GRUPPEN APS (15-19.99%).
Se også koncerndiagram for John Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
John Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i TAG A/S der præsenterede et overskud på 21.993' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i TIMETAX A/S (Nu: TaxMaster ApS) der præsenterede et underskud på 842' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 11 måneder fra 1976 til 2004 hos TAASTRUP FINANS ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.505' DKK (TIMESOLUTIONS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 159' DKK (NEXT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.418' DKK (TimeVision Assets A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -3.355' DKK (NEXT A/S).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Sven Arne Pedersen.