Peter Nyegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1991 (33 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JYSK DRIVHUS MONTAGE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.776.364' DKK MNGT2 ApS (2014-15) |
Største underskud: | -900.000' DKK Nuuday A/S (2019) |
Største egenkapital: | 17.704.419' DKK MNGT2 ApS (2014-15) |
Største gæld: | 17.425.000' DKK Nuuday A/S (2019) |
Flest årsværk: | 3.848 årsværk hos Nuuday A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STRUCTURED FINANCE SERVICER A/S (14 år 5 måneder) |
Seed: 289999137
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1991 hos JYSK DRIVHUS MONTAGE ApS (tidligere SLP NR. 10.688 A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Nyegaard i 2 år 3 måneder, før stoppet d. 15. juni 1993.
Virksomhedens branche var dengang indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 197' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Yggdrasill ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Ax V Management Invest K/S
Via Yggdrasill ApS -
Ax VI Management Invest K/S
Via Yggdrasill ApS -
GoodLife Gruppen ApS
Via Yggdrasill ApS
Direktørposter (2)
-
AX IV HoldCo A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2022 -
Yggdrasill ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2017
Bestyrelsesposter (13)
-
ØENS MURERFIRMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.09.2015 -
AX IV HoldCo A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2016 -
AX V Phase One Holding III ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2019 -
AX V Phase One Holding I ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.06.2019 -
AX VI Edda Group Holding I ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2020 -
DANMARKS SKIBSKREDIT A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 15.11.2016 -
Edda Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2019 -
AX VI Edda Group Holding II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2020 -
Nuuday A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2021 -
GoodLife Gruppen ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 04.12.2023 -
AX VI Edda Group Holding III ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.2019 -
AX V Nissens III ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2017 -
AX V Phase One Holding II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.06.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (182)
-
Good Life Gruppen ApS (Nu: GoodLife Gruppen ApS) (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
MOMENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
AX IV HoldCo P/S (Nu: AX IV HoldCo A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
23.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Yggdrasill ApS -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Nyegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Yggdrasill ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 134.925' DKK. Gennem holdingselskabet Yggdrasill ApS har Peter derfor også andele i Ax V Management Invest K/S (5-9.99%), Ax VI Management Invest K/S (10-14.99%) samt GoodLife Gruppen ApS (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Peter Nyegaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Peter Nyegaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos TCM INVEST ApS der præsenterede et overskud på 358.411' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos AX IV EG INV 1 ApS der præsenterede et underskud på 818.998' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 90 forskellige selskaber (heraf 24 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 5 måneder fra 2000 til 2014 hos STRUCTURED FINANCE SERVICER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 183.800' DKK (AX V INV1 Holding ApS (Nu: AX V Nissens ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 451.000' DKK (Nuuday A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.122.000' DKK (Nuuday A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -723' DKK (Good Life Gruppen ApS (Nu: GoodLife Gruppen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Christian Gymos Schmidt-jacobsen.