Ole Rahbek Lavesen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1989 - 8. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | SALLING VALUTA-INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.039' DKK VIBLA ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.482' DKK VIBLA ApS (2021-22) |
Største gæld: | 4.730' DKK VIBLA ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos VIBLA ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af OLE LAVESEN HOLDING ApS (11 år 7 måneder) |
Seed: 428567761
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1989 i SALLING VALUTA-INVEST ApS (tidligere VICH 1150 ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Ole Rahbek Lavesen i 3 år, inden stoppet d. 15. januar 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. maj 1992.
Tidslinje (14)
-
VIBLA ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
VIBLA ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
OLE LAVESEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.01.2013 - 22.01.2013
Direktør
22.01.2013 - 05.02.2024
Bestyrelsesmedlem
22.01.2013 - 15.04.2024
Reel ejer
23.01.2013 - 01.05.2024
Direktør
06.02.2024 - 15.04.2024
Ejerandel: 44,5% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.01.2013 - 08.04.2024
Reel ejer
22.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.1989 - 15.01.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor VIBLA ApS landede et overskud på 1.039' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Henning Viborg Jensen.