Ole Goldermand Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jul. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NJP-ENTREPRISE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.414' DKK SLOTHS NATURPLEJE ApS (2016) |
Største underskud: | -356' DKK NJP-ENTREPRISE ApS (2016) |
Største egenkapital: | 6.316' DKK Goldermand Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 9.473' DKK SLOTHS NATURPLEJE ApS (2019) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos SLOTHS NATURPLEJE ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af NJP-ENTREPRISE ApS (15 år 5 måneder) |
Seed: 32623209
Karrieren som erhvervsperson startede i 2003 ved NJP-ENTREPRISE ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Ole Goldermand Petersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Ole nu bestreddet i 12 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden anlægsvirksomhed i.a.n.. Her 12 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 18' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Goldermand Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NJP-ENTREPRISE ApS
Via Goldermand Holding ApS
Direktørposter (2)
-
NJP-ENTREPRISE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2009 -
Goldermand Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2015
Tidslinje (11)
-
SLOTHS NATURPLEJE ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023 -
Conver Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2019
Registreringsdato: 09.01.2019 -
SLOTHS NATURPLEJE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.07.2016
Registreringsdato: 06.07.2016
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
06.07.2016 - 06.06.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.04.2015 - 09.01.2019
Reel ejer
31.12.2015 - 09.01.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.07.2003 - 15.08.2015
Direktør
01.04.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor SLOTHS NATURPLEJE ApS kunne fremvise et overskud på 4.414' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor NJP-ENTREPRISE ApS kunne fremvise et underskud på 356' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 76' DKK (Goldermand Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.560' DKK (Goldermand Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.136' DKK (NJP-ENTREPRISE ApS).