Jesper Rangvid
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.169.000' DKK FINANSIEL STABILITET (2015) |
Største underskud: | -12.970' DKK Grandhood ApS (2021) |
Største egenkapital: | 20.597.000' DKK FINANSIEL STABILITET (2015) |
Største gæld: | 11.014' DKK Grandhood ApS (2021) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Grandhood ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger (9 år 11 måneder) |
Seed: 467310228
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2009 i LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger (tidligere LÆGERNES PENSIONSKASSE) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Rangvid i 9 år 11 måneder, inden stoppet d. 9. april 2019.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen pensionskasser. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JRInvest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JRInvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2021
Bestyrelsesposter (4)
-
FINANSIEL STABILITET
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2020 -
FORMUEPLEJE HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2023 -
FORMUEPLEJE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2023 -
ADVANTAGE Investment Partners A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Grandhood ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
FORMUEPLEJE HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
FORMUEPLEJE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
22.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Rangvid er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JRInvest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 39' DKK. Igennem sit holdingselskab JRInvest ApS har Jesper dermed også ejerandele i & .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Rangvid, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Jesper Rangvid har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Grandhood ApS der præsenterede et underskud på 12.970' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 11 måneder fra 2009 til 2019 hos LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.107' DKK (Grandhood ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39' DKK (JRInvest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.552' DKK (Grandhood ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Peter Cornwell Sommerlund Kjærgaard.