Kenneth Damgaard
Erhvervsaktiv siden: | 11. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELICO ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.921' DKK BIRKELYNGEN HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -572' DKK MALERFIRMAET JENS JØRN CHRISTIANSENS EFTF. ApS (2014) |
Største egenkapital: | 5.374' DKK BIRKELYNGEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 4.517' DKK ELICO ApS (2016) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos KLM MALERPARTNER ApS (Nu: MalerMax ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af ELICO ApS (14 år 8 måneder) |
Seed: 1283792045
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2010 ved ELICO ApS med titlen som Ejer og Direktør. Kenneth Damgaard erhvervede virksomheden ELICO ApS d. 11. januar 2010. Kenneth har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Direktør har Kenneth nu bestreddet i 14 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor malerforretninger. Her 14 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 100' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ELICO ApS
Ejerandel: 100% -
BIRKELYNGEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Morken ApS
Via BIRKELYNGEN HOLDING ApS -
SolcelleKompagniet ApS
Via BIRKELYNGEN HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
Morken ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2020 -
SolcelleKompagniet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2023 -
ELICO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2010 -
BIRKELYNGEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2010
Repræsentant (1)
-
Solrød Strand Padel Klub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Solrød Strand Padel Klub
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.11.2023
Registreringsdato: 07.11.2023 -
SolcelleKompagniet ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.01.2023
Registreringsdato: 13.01.2023 -
KLM MALERPARTNER ApS (Nu: MalerMax ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2022
Registreringsdato: 28.11.2022
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
13.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
08.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
11.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BIRKELYNGEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.921' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor KLM MALERPARTNER ApS (Nu: MalerMax ApS) kunne offentliggøre et underskud på 546' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 300' DKK (BIRKELYNGEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 155' DKK (SolcelleKompagniet ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.374' DKK (BIRKELYNGEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -113' DKK (SolcelleKompagniet ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Morten Rehder Christensen.