Søren Vestermark Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 1991 (33 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENRIK IVERSEN OG BØRGE NIELSEN ODENSE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.174' DKK HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (2016-17) |
Største underskud: | -43' DKK SVH HOLDING ApS (Nu: SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB) (2021-22) |
Største egenkapital: | 20.304' DKK BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (2023) |
Største gæld: | 41.726' DKK BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (2021) |
Flest årsværk: | 124 årsværk hos BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (24 år 3 måneder) |
Seed: 1963635426
Det hele startede for alvor en dag i 1991 ved HENRIK IVERSEN OG BØRGE NIELSEN ODENSE A/S (tidligere REVISIONSFIRMAET HENRIK IVERSEN & CO., REVISIONSAKTIESELSKAB AF STATSAUTORISERET REVISORER) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Vestermark Hansen i 8 år 11 måneder, før stoppet den 14. juni 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. april 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100% -
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Baker Tilly Corporate Finance P/S
Via BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
Direktørposter (1)
-
SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024 -
HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2010 - 28.02.2016
Bestyrelsesmedlem
29.02.2016 - 13.09.2023
Reel ejer
23.06.2016 - 29.12.2020
Reel ejer
30.12.2020 - 13.02.2024
Bestyrelsesmedlem
13.09.2023 - 13.02.2024
Ejerandel: 25% -
Ejer
01.10.2013 - 16.03.2017
Ejer
17.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2000 - 06.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.06.1991 - 14.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Vestermark Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.234' DKK. Igennem holdingselskabet SVH HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB har Søren derfor også ejerandele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Søren Vestermark Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Søren Vestermark Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB der præsenterede et overskud på 19.174' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 11 måneder fra 1991 til 2000 hos HENRIK IVERSEN OG BØRGE NIELSEN ODENSE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Thomas Clausen.