Erik Brandt Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOP 1 ApS (Revisor) |
Største overskud: | 13.292' DKK HVORNUM MASKINSTATION A/S (2015) |
Største underskud: | -3.675' DKK KRISTIAN BROKMAN HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 52.381' DKK THORSGAARD A/S (2023) |
Største gæld: | 59.818' DKK OTTESTRUP LANDBRUGSANPARTSSELSKAB (2015) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos HVORNUM MASKINSTATION A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SACHSEN III ApS (12 år 11 måneder) |
Seed: 1552593788
Det hele startede for alvor en dag i 2007 i TOP 1 ApS med titlen som Revisor. Denne rolle bestred Erik Brandt Jørgensen i 1 år 1 måned, før fratrædelsen d. 14. maj 2008.
Virksomhedens branche var dengang indenfor babyudstyrs- og børnetøjsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. marts 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SACHSEN III ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Erik Jørgensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SPI - SACHSEN III K/S
Via KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SACHSEN III ApS
Bestyrelsesposter (3)
-
THORSGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2016 -
HVORNUM MASKINSTATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2014 -
Thorsgaard Holding I A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Thorsgaard Holding I A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
Grønlund ApS af 15.03. 2016 (Nu: Grønlund ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2022
Registreringsdato: 10.06.2022 -
HAVERSLEV RETAIL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2019
Registreringsdato: 06.06.2019
Blå bog (fortsat)
Erik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
20.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
04.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Erik Brandt Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i HVORNUM MASKINSTATION A/S der præsenterede et overskud på 13.292' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Grønlund ApS af 15.03. 2016 (Nu: Grønlund ApS) der præsenterede et underskud på 914' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 2 måneder fra 2014 til i dag hos HVORNUM MASKINSTATION A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.161' DKK (HVORNUM MASKINSTATION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 655' DKK (NØRGÅRD INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52.381' DKK (THORSGAARD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.877' DKK (NØRGÅRD INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Carsten Bruun Madsen.