Hans-Erik Wolff
Karrieren startede hos: | ATELJE LYKTAN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.492' DKK TAIBA BELYSNING A/S (Nu: FAGERHULT A/S) (2023) |
Største underskud: | -945' DKK DURALYS A/S (2023) |
Største egenkapital: | 18.925' DKK TAIBA BELYSNING A/S (Nu: FAGERHULT A/S) (2017) |
Største gæld: | 20.053' DKK TAIBA BELYSNING A/S (Nu: FAGERHULT A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos TAIBA BELYSNING A/S (Nu: FAGERHULT A/S) (2015) |
Seed: 1098080529
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for nu flere år siden ved ATELJE LYKTAN A/S (tidligere ALMEDAHLS-HIRSLUND DÆKKETØJ A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Hans-Erik Wolff i 41 år 3 måneder, før fratrædelsen den 16. august 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. august 1993.
Bestyrelsesposter (2)
-
DURALYS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.08.2017 -
DURALAMP DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.08.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
DURALYS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2017
Registreringsdato: 16.08.2017 -
DURALAMP DANMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2010
Registreringsdato: 01.08.2010 -
LIGHTMAKERS A/S (Nu: LM AF 30. APRIL 2013 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2007
Registreringsdato: 06.12.2007
Blå bog (fortsat)
Hans-Erik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 67 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.11.2017 - 15.12.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
10.11.2017 - 11.09.2021
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.12.1999 - 02.09.2002
Bestyrelsesmedlem
01.08.2003 - 06.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans-Erik Wolff har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved DURALYS A/S der præsenterede et overskud på 1.936' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved DURALYS A/S der præsenterede et underskud på 945' DKK.
Hans-Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 41 år 3 måneder fra 1952 til 1993 hos ATELJE LYKTAN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.492' DKK (TAIBA BELYSNING A/S (Nu: FAGERHULT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 945' DKK (DURALYS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.652' DKK (TAIBA BELYSNING A/S (Nu: FAGERHULT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 969' DKK (DURALAMP DANMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hans-Erik' netværk er Keld Johansen.