Jan Mehlsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1985 (39 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | APHRODITE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 26.920' DKK EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S (2015) |
Største underskud: | -3.428' DKK SPEKTRUM ESBJERG K/S (2017) |
Største egenkapital: | 44.435' DKK EUS ENGHOLM HOLDING A/S (2015) |
Største gæld: | 271.714' DKK EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S (2014) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af SPEKTRUM ESBJERG K/S (15 år 8 måneder) |
Seed: 1200008736
Det hele startede for alvor en dag i 1985 hos APHRODITE A/S (tidligere SEPTUNIDAN ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Mehlsen i 12 år 9 måneder, før stoppet d. 2. marts 1998.
Nu arbejder virksomheden med bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 204' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SPEKTRUM ESBJERG K/S
Ejerandel: 10-14.99% -
ApS KOMPL. ESBJERG
Ejerandel: 10-14.99%
Direktørposter (1)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. DECEMBER 2011 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2011
Repræsentant (2)
-
Grundejerforeningen Rønnevangen
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 27.10.2022 -
Ejerforeningen Buddes Hjørne
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.03.2024
Bestyrelsesposter (7)
-
FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.04.2022 -
MILJØCENTER1 A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.04.2022 -
SPEKTRUM EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2010 -
EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2018 -
DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.04.2022 -
Spektrum Retail Fyn A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.05.2021 -
VILHELM INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (62)
-
VILHELM INVEST A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
Ejerforeningen Buddes Hjørne
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
ApS KOMPL. VIBORG
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
27.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Mehlsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S der præsenterede et overskud på 9.919' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER der præsenterede et underskud på 3.298' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 32 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 3 måneder fra 2010 til i dag hos SPEKTRUM EJENDOMME A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.081' DKK (FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 892' DKK (DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.539' DKK (FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 146' DKK (INVESTERINGSSELSKABET AF 1. DECEMBER 2011 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Michael Kjær Graff.