Jens Nimgaard Byrgesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | MAERSK FLUID TECHNOLOGY DENMARK, FILIAL AF MAERSK FLUID TECHNOLOGY INC., USA (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.086' DKK Jens Byrgesen Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -3.508' DKK MAERSK FLUID TECHNOLOGY A/S (2016) |
Største egenkapital: | 34.324' DKK Jens Byrgesen Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 4.871' DKK Jens Byrgesen Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MAERSK FLUID TECHNOLOGY A/S (6 år 4 måneder) |
Seed: 673316475
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2009 ved MAERSK FLUID TECHNOLOGY DENMARK, FILIAL AF MAERSK FLUID TECHNOLOGY INC., USA som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Nimgaard Byrgesen i 3 år 1 måned, før fratrædelsen den 6. oktober 2012.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor agenturhandel med blandet sortiment. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jens Byrgesen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Marine Fluid Technology A/S
Via Jens Byrgesen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Jens Byrgesen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2018 -
Marine Fluid Technology A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Marine Fluid Technology A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.07.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
MAERSK FLUID TECHNOLOGY A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019 -
MAERSK FLUID TECHNOLOGY A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019 -
Jens Byrgesen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.07.2018
Registreringsdato: 12.07.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.07.2018 - 29.12.2021
Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.07.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95% -
Direktør
02.10.2012 - 01.03.2019
Bestyrelsesmedlem
31.10.2016 - 01.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2009 - 06.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Nimgaard Byrgesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jens Byrgesen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 34.324' DKK. Igennem sit holdingselskab Jens Byrgesen Holding ApS har Jens dermed også ejerandele i Marine Fluid Technology A/S (90-99.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Nimgaard Byrgesen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Jens Byrgesen Holding ApS fremviste et overskud på 18.086' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor MAERSK FLUID TECHNOLOGY A/S fremviste et underskud på 3.508' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Lars Byrgesen.