Catherine Isabelle Cax
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 2009 (15 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CELENIA SOFTWARE VIETNAM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 368' DKK ALBATROS TRAVEL CHINA ApS (2014) |
Største underskud: | -7.606' DKK BUKKEHAVE DISTRIBUTION ApS (2015) |
Største egenkapital: | 2.295' DKK ALBATROS TRAVEL CHINA ApS (2015) |
Største gæld: | 18.607' DKK BUKKEHAVE DISTRIBUTION ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AFRINORD HOTEL INVESTMENTS A/S (15 år) |
Seed: 769656444
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2009 ved CELENIA SOFTWARE VIETNAM A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Catherine Isabelle Cax i 1 år 6 måneder, før stoppet den 14. januar 2011.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. marts 2011.
Bestyrelsesposter (1)
-
AFRINORD HOTEL INVESTMENTS A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.09.2009
Tidslinje (9)
-
BUKKEHAVE DISTRIBUTION ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2016
Registreringsdato: 29.03.2016 -
ALBATROS TRAVEL CHINA ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2015
Registreringsdato: 27.05.2015 -
ALBATROS TRAVEL CHINA ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.01.2013
Registreringsdato: 16.01.2013
Blå bog (fortsat)
Catherine har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.01.2012 - 29.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2011 - 10.12.2012
Bestyrelsesmedlem
16.01.2013 - 27.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2009 - 14.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Catherine Isabelle Cax har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved ALBATROS TRAVEL CHINA ApS der præsenterede et overskud på 368' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved BUKKEHAVE DISTRIBUTION ApS der præsenterede et underskud på 7.606' DKK.
Catherine har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år fra 2009 til i dag hos AFRINORD HOTEL INVESTMENTS A/S.
En af de forbindelser som går igen i Catherine' netværk er Lars Gordon Nielsen.