Lars Busk
Erhvervsaktiv siden: | 14. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LB KJELLERUP HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.678' DKK LB KJELLERUP HOLDING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -2.559' DKK KJELLERUP ELNET A/S (2016) |
Største egenkapital: | 46.404' DKK SUPERBRUGSEN KJELLERUP (2023) |
Største gæld: | 18.363' DKK SUPERBRUGSEN KJELLERUP (2015) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos SUPERBRUGSEN KJELLERUP (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af LB KJELLERUP HOLDING ApS (14 år 11 måneder) |
Seed: 83313093
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2009 hos LB KJELLERUP HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Lars Busk og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Lars nu bestreddet i 14 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 14 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 369' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LB KJELLERUP HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nordic Wheel Solution ApS
Via LB KJELLERUP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LB KJELLERUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2009 -
Nordic Wheel Solution ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
SUPERBRUGSEN KJELLERUP
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 23.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
SUPERBRUGSEN KJELLERUP (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023 -
Nordic Wheel Solution ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.04.2021
Registreringsdato: 07.04.2021 -
KJELLERUP ELNET A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
14.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
07.04.2021 - 30.06.2023
Direktør
07.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2014 - 01.02.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
07.09.2010 - 08.11.2018
Bestyrelsesmedlem
18.06.2018 - 08.11.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor LB KJELLERUP HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 7.678' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LB KJELLERUP HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.722' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.027' DKK (SUPERBRUGSEN KJELLERUP).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.404' DKK (SUPERBRUGSEN KJELLERUP).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 577' DKK (Nordic Wheel Solution ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Ulla Busk Nikolajsen.