Bent Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VEJEN FORSYNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 243.394' DKK VEJEN FORSYNING A/S (2018) |
Største underskud: | -29.832' DKK VEJEN RENSEANLÆG A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.582.596' DKK VEJEN FORSYNING A/S (2019) |
Største gæld: | 65.188' DKK VEJEN FORSYNING A/S (2016) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos VEJEN FORSYNING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Vejen Gymnasium og HF (6 år 10 måneder) |
Seed: 158612500
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2010 ved VEJEN FORSYNING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bent Jørgensen i 4 år, før stoppet den 4. februar 2014.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 28.245' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Andst Regnskab
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Andst Regnskab (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2019
Registreringsdato: 02.01.2019 -
VEJEN FORSYNING A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2014
Registreringsdato: 04.02.2014 -
VEJEN VAND A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2014
Registreringsdato: 04.02.2014
Blå bog (fortsat)
Bent har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Ejer
02.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Bent Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved VEJEN FORSYNING A/S der præsenterede et overskud på 26.147' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved VEJEN SPILDEVAND A/S der præsenterede et underskud på 5.983' DKK.
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2010 til 2014 hos VEJEN FORSYNING A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.832' DKK (VEJEN RENSEANLÆG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.488.056' DKK (VEJEN FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 110.903' DKK (VEJEN RENSEANLÆG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Tage Søndermark Svendsen.