Unni Thobo-Carlsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CNS INVEST ODENSE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.823' DKK Unni Estates ApS (2021) |
Største underskud: | -539' DKK Biler i Særklasse ApS (Nu: J-C Falk & Partnere ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 4.776' DKK CUMP HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.938' DKK CUMP HOLDING ApS (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ApS KBIL 38 NR. 2274 (Nu: THOBO-CARLSEN & PARTNERE APS) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af THOBO-CARLSEN & PARTNERE APS (16 år 8 måneder) |
Seed: 1867455809
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1996 hos CNS INVEST ODENSE ApS (tidligere CNS FONDSMÆGLERSELSKAB A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Unni Thobo-Carlsen i 2 år 3 måneder, inden stoppet den 8. marts 1999.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CUMP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
CUMP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2010 -
J-C Falk & Partnere ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2017 -
Unni Estates ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
J-C Falk & Partnere ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Unni Estates ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2018
Registreringsdato: 01.07.2018 -
Biler i Særklasse ApS (Nu: J-C Falk & Partnere ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 12.04.2017
Registreringsdato: 12.04.2017 -
Biler i Særklasse ApS (Nu: J-C Falk & Partnere ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2017
Registreringsdato: 12.04.2017
Blå bog (fortsat)
Unni har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
19.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2018 - 31.12.2023
Direktør
01.07.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - 01.07.2024
Ejerandel: 45% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.06.1999 - 02.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2007 - 19.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Unni Thobo-Carlsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CUMP HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.776' DKK. Gennem sit holdingselskab CUMP HOLDING ApS har Unni dermed også andele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Unni Thobo-Carlsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Unni Estates ApS landede et overskud på 1.823' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Biler i Særklasse ApS (Nu: J-C Falk & Partnere ApS) landede et underskud på 539' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 914' DKK (Unni Estates ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 8' DKK (Biler i Særklasse ApS (Nu: J-C Falk & Partnere ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.776' DKK (CUMP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -566' DKK (Biler i Særklasse ApS (Nu: J-C Falk & Partnere ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Unni' netværk er Nils Erling Thobo-carlsen.