Gitte Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 4. okt. 1984 (39 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOLARCO FINANS A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 12.058' DKK ApS GUKRISHA (Nu: SKANSEDAL ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -24.196' DKK MIFLEMCA ApS (2022) |
Største egenkapital: | 103.664' DKK MOLARCO-FINANS ApS (Nu: MOLARCO FINANS A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 142.536' DKK MOLARCO-FINANS ApS (Nu: MOLARCO FINANS A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos K/S LAKOLK AF 1.12.2001 (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MOLARCO FINANS A/S (39 år 11 måneder) |
Seed: 1798972204
Karrieren I Danmark startede i 1984 ved MOLARCO FINANS A/S (tidligere MOLARCO-FINANS ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Denne rolle har Gitte Johansen nu bestreddet i 39 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 2.523' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOLARCO FINANS A/S
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
PBH 26.216 ApS
Via MOLARCO FINANS A/S -
SÆDHOLMGAARD ApS
Via MOLARCO FINANS A/S -
EJENDOMSSELSKABET SØPARKEN ApS
Via MOLARCO FINANS A/S -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 15 NOVEMBER 1969
Via MOLARCO FINANS A/S -
SKANSEDAL ApS
Via MOLARCO FINANS A/S -
K/S LAKOLK AF 1.12.2001
Via MOLARCO FINANS A/S -
RIBISVEJ 3 TIL 5 ApS
Via MOLARCO FINANS A/S
Bestyrelsesposter (5)
-
MIFLEMCA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2024 -
MOLARCO FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.2005 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET BIRKEHAVE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2007 -
FAMILIEFOND AF 29/12 1979
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 09.01.2001 -
KRONAEBORG EJENDOMSSELSKAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
KRONAEBORG EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
MIFLEMCA ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
KRONAEBORG EJENDOMSSELSKAB ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.01.2019
Registreringsdato: 21.01.2019
Blå bog (fortsat)
Gitte har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
07.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 23,85% -
Reel ejer
06.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 23,85% -
Reel ejer
30.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 23,85%
Gitte Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved MOLARCO-FINANS ApS (Nu: MOLARCO FINANS A/S) der præsenterede et overskud på 7.946' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved MOLARCO-FINANS ApS (Nu: MOLARCO FINANS A/S) der præsenterede et underskud på 18.614' DKK.
Gitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 8 måneder fra 2001 til i dag hos FAMILIEFOND AF 29/12 1979.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.367' DKK (FAMILIEFOND AF 29/12 1979).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.523' DKK (MOLARCO-FINANS ApS (Nu: MOLARCO FINANS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 68.554' DKK (MOLARCO-FINANS ApS (Nu: MOLARCO FINANS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -26.848' DKK (K/S LAKOLK AF 1.12.2001).
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Henrik Nygaard Johansen.