Lars Vilsen
Elmevej 9, 9940 Læsø, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 7. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUPERBRUGSEN BYRUM (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.753' DKK SUPERBRUGSEN BYRUM (2020) |
Største underskud: | -1.507' DKK SUPERBRUGSEN BYRUM (2023) |
Største egenkapital: | 15.686' DKK SUPERBRUGSEN BYRUM (2021) |
Største gæld: | 5.341' DKK SUPERBRUGSEN BYRUM (2021) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos SUPERBRUGSEN BYRUM (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SUPERBRUGSEN BYRUM (12 år) |
Seed: 271720432
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2009 hos SUPERBRUGSEN BYRUM med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Vilsen i 12 år, før stoppet d. 22. april 2021.
I dag arbejder virksomheden med supermarkeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.507' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
SUPERBRUGSEN BYRUM
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021 -
SUPERBRUGSEN BYRUM
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2009
Registreringsdato: 07.04.2009
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2009 - 22.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?