Troels Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 2009 (14 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BALANCAIR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 11.573' DKK EIVIND JOHANSEN HOLDING ApS (Nu: Stjernholm Ventures ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -15.249' DKK EIVIND JOHANSEN HOLDING ApS (Nu: Stjernholm Ventures ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 23.548' DKK Rehaler ApS (Nu: Rehaler A/S) (2023) |
Største gæld: | 12.064' DKK EIVIND JOHANSEN HOLDING ApS (Nu: Stjernholm Ventures ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos BALANCAIR ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af BALANCAIR ApS (8 år 7 måneder) |
Seed: 150356332
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 i BALANCAIR ApS som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør havde Troels Johansen i 8 år 7 måneder, inden stoppet d. 1. juli 2018.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af farmaceutiske præparater. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et underskud på 122' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. september 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
YoHanZen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Rehaler A/S
Via YoHanZen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
YoHanZen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Rehaler ApS (Nu: Rehaler A/S)
Fratrådt som direktørDato: 15.06.2023
Registreringsdato: 15.06.2023 -
EIVIND JOHANSEN HOLDING ApS (Nu: Stjernholm Ventures ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.09.2022
Registreringsdato: 16.09.2022 -
Rehaler ApS (Nu: Rehaler A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 15.07.2021
Registreringsdato: 15.07.2021
Blå bog (fortsat)
Troels har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.07.2020 - 21.06.2021
Reel ejer
24.07.2020 - 24.11.2021
Direktør
15.07.2021 - 15.06.2023
Ejerandel: 22,38% -
Ejer
31.12.2015 - 16.09.2022
Ejerandel: 40% -
Direktør
03.11.2009 - 01.07.2018
Reel ejer
01.02.2016 - 03.04.2018
Reel ejer
04.04.2018 - 30.06.2018
Reel ejer
01.07.2018 - 18.09.2019
Ejerandel: 20,29%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor EIVIND JOHANSEN HOLDING ApS (Nu: Stjernholm Ventures ApS) fremviste et overskud på 11.573' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor EIVIND JOHANSEN HOLDING ApS (Nu: Stjernholm Ventures ApS) fremviste et underskud på 15.249' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 875' DKK (EIVIND JOHANSEN HOLDING ApS (Nu: Stjernholm Ventures ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.609' DKK (Rehaler ApS (Nu: Rehaler A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.548' DKK (Rehaler ApS (Nu: Rehaler A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 506' DKK (YoHanZen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Bjørn Krogh Sperling.