Allan Holm Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | POWER TECHNOLOGY ApS (Stifter) |
Største overskud: | 47.790' DKK POWERCON ApS (Nu: POWERCON A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -1.577' DKK SPI - LANGUEDOC II K/S (2016) |
Største egenkapital: | 96.977' DKK POWERCON HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 70.352' DKK POWERCON ApS (Nu: POWERCON A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 106 årsværk hos POWERCON ApS (Nu: POWERCON A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af POWER TECHNOLOGY ApS (15 år 3 måneder) |
Seed: 505185692
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2009 ved POWER TECHNOLOGY ApS i hvervet som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Allan Holm Jørgensen nu besiddet i 15 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 7.021' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POWER TECHNOLOGY ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Power Technology II ApS
Via POWER TECHNOLOGY ApS -
PowerCon Invest ApS
Via Power Technology II ApS -
POWERCON HOLDING ApS
Via PowerCon Invest ApS -
POWERCON A/S
Via POWERCON HOLDING ApS -
RESS A/S
Via POWERCON HOLDING ApS -
Green Invest 2021 ApS
Via POWER TECHNOLOGY ApS
Direktørposter (3)
-
Power Technology II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2021 -
PowerCon Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2023 -
POWER TECHNOLOGY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
POWERCON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.07.2013 -
CEMTEC FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI LANGUEDOC II ApS (Nu: SPI LANGUEDOC II ApS) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024 -
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI LANGUEDOC II ApS (Nu: SPI LANGUEDOC II ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
SPI - LANGUEDOC II K/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024
Blå bog (fortsat)
Allan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
11.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 67% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
14.06.2009 - Stadig aktiv
Ejer
29.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.11.2013 - 06.06.2024
Direktør
14.10.2016 - 27.03.2024
Reel ejer
14.10.2016 - 06.06.2024
Ejerandel: 7,5%
Allan Holm Jørgensen er desuden ejer af 4 holdingselskaber Power Technology II ApS (67%), Green Invest 2021 ApS (1%), PowerCon Invest ApS (44,44%) og POWERCON HOLDING ApS (44,44%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Allan Holm Jørgensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor POWERCON HOLDING ApS landede et overskud på 35.441' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor SPI - LANGUEDOC II K/S landede et underskud på 1.577' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 304' DKK (CEMTEC FONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.968' DKK (CEMTEC FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 79' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET SPI LANGUEDOC II ApS (Nu: SPI LANGUEDOC II ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Sienna Holm Emcken.