Christian Mellergaard Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MELLERGAARD JEPSEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.376' DKK MELLERGAARD JEPSEN ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 10.855' DKK VIKTECH P/S (2023) |
Største gæld: | 88.868' DKK VIKTECH P/S (2020) |
Flest årsværk: | 653 årsværk hos VIKTECH P/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af MELLERGAARD JEPSEN ApS (13 år 11 måneder) |
Seed: 1585638606
Erhvervskarrieren startede i 2010 hos MELLERGAARD JEPSEN ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Christian Mellergaard Jepsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Christian nu bestreddet i 13 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen reklamebureauer. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 2.093' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MELLERGAARD JEPSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET VIKTECH ApS
Via MELLERGAARD JEPSEN ApS -
VIKTECH P/S
Via KOMPLEMENTARSELSKABET VIKTECH ApS -
Ethicore Group ApS
Via MELLERGAARD JEPSEN ApS -
VIKTECH GREENLAND ApS
Via Ethicore Group ApS -
Komplementarselskabet Flexi-Rent ApS
Via Ethicore Group ApS -
Flexi-Rent P/S
Via Komplementarselskabet Flexi-Rent ApS -
Actoom ApS
Via Ethicore Group ApS -
Infralink ApS
Via Ethicore Group ApS -
Infralink Danmark ApS
Via Ethicore Group ApS
Direktørposter (1)
-
MELLERGAARD JEPSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
VIKTECH P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2012
Registreringsdato: 25.10.2012 -
NEW CO 5 ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.12.2011
Registreringsdato: 30.12.2011 -
NEW CO 5 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2011
Registreringsdato: 15.12.2011
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.10.2011 - 25.10.2012
Ejer
31.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via KOMPLEMENTARSELSKABET VIKTECH ApS -
Direktør
15.12.2011 - 30.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MELLERGAARD JEPSEN ApS kunne fremvise et overskud på 2.376' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.093' DKK (MELLERGAARD JEPSEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.855' DKK (VIKTECH P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.063' DKK (MELLERGAARD JEPSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Jon Flintholm.