Marc Claré Mørck Palm
Erhvervsaktiv siden: | 18. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DS 38 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 89' DKK LifeSky IVS (Nu: LifeSky ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.867' DKK LifeSky IVS (Nu: LifeSky ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 269' DKK LifeSky IVS (Nu: LifeSky ApS) (2020) |
Største gæld: | 1.226' DKK LifeSky IVS (Nu: LifeSky ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos LifeSky IVS (Nu: LifeSky ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af DS 38 ApS (3 år 1 måned) |
Seed: 910310822
Karrieren i erhvervslivet startede i 2009 ved DS 38 ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Marc Claré Mørck Palm i 3 år 1 måned, før stoppet den 6. juli 2012.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning og leasing af varer til fritid og sport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. august 2013.
Bestyrelsesposter (1)
-
SHC JV ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2023
Tidslinje (7)
-
SHC JV ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2023
Registreringsdato: 20.01.2023 -
LifeSky IVS (Nu: LifeSky ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2020
Registreringsdato: 24.11.2020 -
LifeSky IVS (Nu: LifeSky ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019
Blå bog (fortsat)
Marc har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2019 - 24.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.05.2009 - 06.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.05.2009 - 06.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Marc' netværk er David Claré Palm.